88问答网
所有问题
当前搜索:
广东省发改委成员
广东省
发展和改革委员会领导分工
答:
广东省发展和改革委员会的领导分工如下:李春洪担任主任兼党组书记
,全面负责委员会的工作。张军作为副主任兼党组副书记,同时担任省粮食局局长,主要负责粮食领域的全面工作,并分管人事处、高技术产业处,以及体制改革工作。王亚明作为副主任兼党组副书记,分管投资处、重点项目处、对口支援处和机关党委办,以...
广东省
发展和改革委员会人员编制
答:
广东省
发展和改革委员会的人员编制主要包括行政编制,总数为174名。这个机构的领导层结构较为清晰,设有高级别的职位。最高层的领导包括主任1人,副主任6人,其中1位副主任同时担任省粮食局局长的职务,另一位则负责能源工作。此外,总经济师1名的角色也相当重要。在能源局方面,其局长由一名正处级领导...
广东省
华
改委
主任是谁
答:
简介:何宁卡
,男,汉族,1959年06月生,湖南平江人,1982年02月参加工作,1986年12月加入中国共产党,学历研究生,学位博士,高级经济师。现任广东省发展和改革委员会主任、党组书记.
广东省发改委
副主任
吴道闻
答:
吴道闻:广东省发改委副主任 分管资源节约与环境保护处
、应对气候变化处、重大项目稽察特派员办公室、省能源局。基本情况 吴道闻,男,汉族,1966年3月出生,江西修水人,1988年7月参加工作,华南理工大学结构工程专业毕业,研究生、工学博士。主要工作经历 1988年原江西工业大学讲师;1991年华南理工大学结...
广东省发改委
有几个处?
答:
广州发改委一共有23个处。
广东省发改委
内设机构:办公室、人事处(与机关党委办公室合署)、政策法规处、规划处、国民经济综合处、经济体制改革处、投资与重点项目处、创新发展处、利用外资和境外投资处、区域经济处、农村经济处、产业发展处、服务业发展处、资源节约与环境保护处、社会发展处、财金发展...
徐建华工作历程
答:
2006年10月至2007年1月,他担任中共韶关市委书记、市人大常委会党组书记。2007年1月至2010年11月,他担任中共韶关市委书记,市人大常委会主任、党组书记。2010年11月至2011年3月,他担任
广东省发改委
党组书记。2011年3月至2011年12月,他成为广东省发改委主任、党组书记。2011年12月,徐建华成为中共东莞...
广东省发改委
有几个处?
答:
但其在推动粤港澳大湾区建设、服务国家战略等方面发挥着关键作用。作为广东省人民政府的总行级行政单位,省发改委不仅负责研究和制定相关政策,还直接接受省推进粤港澳大湾区建设领导小组的领导,负责协调和推动相关工作的实施。由此可见,
广东省发改委
在省级行政体系中扮演着至关重要的角色。
广东省
发展和改革委员会其他事项
答:
广东省
发展和改革委员会负责管理省粮食局,这一职责在其职能范围内占有重要地位。同时,委员会还设有泛珠三角区域合作行政首长联席会议秘书处,这一机构与省推进泛珠三角区域合作工作协调领导小组办公室合署办公,内部设有综合办和规划办。秘书处的主要任务是研究制定泛珠三角区域合作的发展战略、规划和工作...
广东
省委改革办和
省发改委
是一个单位吗
答:
学深悟透,切实转化为指导改革工作的重要思想武器。广东省发展和改革委员会为基于《中共广东省委、
广东省人民政府
关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》而成立的组织,是省人民政府组成部门。广东省发展和改革委员会的目的是促进城乡、区域协调发展,推动缩小城乡、地区发展差距。
广东省
发展和改革委员会机构职能
答:
广东省
发展和改革委员会的主要职能包括:执行国家和省的经济和社会发展政策,制定地方性法规和规划,制定并执行全省国民经济和社会发展战略、中长期计划,提出经济发展目标和政策建议,协调经济社会发展,并向省政府提交年度计划报告。研究国内外经济形势,进行宏观经济预测和预警,解决宏观经济运行中的重大问题,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
广东发改委任命
广东省发改委历任主任名单
广东省发改委历任领导
广东省发改委23个处处长
广东省委发改委副主任
广东省发改委副主任名单公示
广东省发改委班子名单
何颖红在广东发改委的职务与经历
广东发改委最新任命