88问答网
所有问题
当前搜索:
湖南省委党校领导班子
考碗钉子户专家解析
答:
中共湖南省委党校
公共管理教研部的王学杰主任指出,当前的公务员热被他视为一个不寻常的现象。他呼吁年轻人在职业选择上应树立正确价值观,跳出公务员热潮的误区。他认为,国家政策应进一步推动创业环境的优化,提高其他行业对年轻人的吸引力,同时加快公务员制度的改革,以打破“铁饭碗”思想的束缚。然而,专家...
史延光工作经历
答:
2002年至2006年7月,他成为第九届耒阳市委委员,职务的变动反映了他在城市规划和决策中的角色日益重要。2003年1月至2006年7月,他在水东江街道办事处担任党工委书记,这一阶段他专注于社区管理和城市服务。2005年9月至2008年9月,他又进入
湖南省委党校
深造,在职研究生的学习为他提供了更深层次的
领导
...
向曙光履历
答:
1996年7月,向曙光转任湖南省经贸委研究室副主任,直至2000年10月。在此期间,他进一步担任了综合处处长,并在2002年参加了
湖南省委党校
的学习,提升了他的
领导
能力。2002年9月至2004年2月,他晋升为湖南省经贸委副主任,成为党组成员。2004年2月至2008年11月,向曙光担任湖南省国资委副主任,同时担任...
湖南
社会主义学院学院简介
答:
湖南社会主义学院,作为
中共湖南省委领导
的高等政治学院,具有鲜明的统一战线特色。它不仅是民主党派和无党派人士的联合
党校
,更是湖南省统一战线工作的核心机构,承担着培养统一战线人才的重任,被视为中共湖南省委直属的正厅级事业单位。2003年,湖南省中华文化学院成立,与湖南社会主义学院共同办公,秉持爱国...
刘和云
湖南
人文科技学院
党委
委员、副院长
答:
刘和云在中央
党校
接受学习,进一步提升了自我。2003年3月至2004年7月,他继续担任长沙理工大学科技处处长,之后在2004年8月至2005年8月期间,转任能源与动力工程学院党总支书记。2005年8月,刘和云通过
省委
组织部的公选,来到了
湖南
人文科技学院,开始了他在该学院的
领导
职务,担任
党委
委员和副院长。
王瑞卿怀化学院
答:
王瑞卿,男,31岁,现为讲师。他于
中共湖南省委党校
党史专业研究生毕业,获得硕士学位。他的主要研究方向集中在学生思想政治教育与党内民主。在教学方面,王瑞卿负责怀化学院思想政治教研部的《中国近现代史纲要》课程。在学术研究方面,他已发表五篇科研论文。
湖南省
农业厅程海波是哪所大学毕业,哪一届
答:
据知情人士介绍,在担任岳阳地区行署副专员后,程在相称长一段时间内并无实职,而是于1984年10月-1986年7月期间在
湖南省委党校
学习,“假如程海波最终被查出大问题,那他辜负了党的培养、人民的信任!”湖南省政府一位认识程海波的官员说。“带走调查”的主要原因 7月21日下午,《中国经济周刊》记者从...
丁友平简历
答:
接着,从1984年10月至1987年8月,他晋升为团怀化市委副书记。1987年9月至1990年7月,他在怀化市铜鼎乡担任党委书记。1990年8月至1992年7月,他在
湖南省委党校
进行本科班学习,并担任党支部书记。1992年7月至1994年6月,他担任怀化市黄金坳区委书记,进一步积累了
领导
经验。1994年6月至2001年2月,...
丁友平的个人履历
答:
1983.07—1984.09原怀化市花桥镇宣传干事;1984.10—1987.08团怀化市委副书记;1987.09—1990.07怀化市铜鼎乡党委书记;1990.08—1992.07
湖南省委党校
本科班学习,党支部书记;1992.07—1994.06怀化市黄金坳区委书记;1994.06—1998.02怀化市委常委、政法委书记;1998.02—2001.02洪江市筹备
领导
小组...
蒋蒲英工作履历
答:
2002年12月至2005年7月,蒋蒲英晋升为芝山区人民政府副区长,期间还参加了国防科大的公共管理研习班。2005年7月至2007年10月,她转任零陵区人民政府副区长,并在2003年9月至2006年7月期间,进一步深造,完成了
湖南省委党校
的党员
领导
干部经济管理专业研究生学习。2007年10月至2009年12月,蒋蒲英担任零陵区...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜