88问答网
所有问题
当前搜索:
省交通厅厅长
山西
交通厅
现任主任是谁
答:
党组书记
厅长
段建国 党组副书记、副厅长、
省交通
战备办主任(正厅级)张润 党组成员 副厅长王志民 党组成员 副厅长戴飞 党组成员 纪检组组长韩日裕 党组成员 总工程师郜玉兰 党组成员 总会计师张德仪 党组成员 省公路局书记郭贵平 副巡视员杨俊威 交通战备办公室专职副主任(副厅长级...
河南
省交通厅
有几个副
厅长
?
答:
※省交通运输
厅厅长
: 董永安 主持
省交通厅
全面工作,分管厅人事劳动处。※省交通运输厅副厅长: 李和平 分管厅路政运管处、河南省交通战备办公室,河南省交通厅道路运输局、河南省交通厅航务局、河南省交通规划勘察设计院有限责任公司、河南省科学技术研究院有限公司;负责城市公交、出租车管理及安全生产、...
安徽
省交通厅
的主要领导
答:
1997年11月任安徽
省交通厅
党组成员、副厅长;2006年4月任中共淮北市委副书记、市政府代市长;2006年9月任中共淮北市委副书记、市政府市长;2007年11月任安徽省交通厅党组书记;2007年12月任安徽省交通厅党组书记、厅长; 2009年5月,任省交通运输
厅厅长
、党组书记。安徽省交通运输厅党组成员、巡视员胡冰...
海南
省交通厅
的领导信息
答:
朱亚光(党组成员、副
厅长
)分管厅建设管理处、运输管理处(绿色通道办公室、出租车指导办公室)、安全监督处(应急办)、省道路运输局、
省交通
工程质量监督管理局、省道路运输协会等工作,负责完成厅长交办的其他事项。符惠琴(副巡视员)受厅长委托,分管厅机关党委、机关工会、厅老干部工作处、省交通学校...
黑龙江
省交通厅
历任
厅长
答:
潘杨,男,汉族,1960年1月出生,1987年4月加入中国共产党,1982年7月参加工作。东北林业大学林业经济专业毕业,研究生学历,硕士学位,研究员。现任黑龙江
省交通
运输厅党组成员、巡视员。曾任黑龙江省交通运输
厅厅长
。参考资料来源:百度百科-潘杨 参考资料来源:百度百科-高学文 参考资料来源:百度百科-...
现任河南各
厅厅长
名单
答:
省政府秘书长(留任)郭洪昌 省发改委主任(留任)张维宁 省科技厅厅长(留任)贾跃 省国家安全厅厅长(留任)王旭升 省民政厅厅长(留任)冯昕 省司法厅厅长(留任)王文海 省财政厅厅长(留任)钱国玉 省住建厅厅长(留任)刘洪涛
省交通厅厅长
(留任)孙廷喜 省水利厅厅长(留任)王树山 省农业厅厅长...
安徽省委班子排名顺序是怎样的?
答:
省委发展改革委厅长、省委农业厅厅长、省委水利厅厅长、省委
交通厅厅长
、省委住房和城乡建设厅厅长、省委自然资源厅厅长、省委环境保护厅厅长、省委审计厅厅长、省委安全厅厅长、省委司法厅厅长、省委人力资源社会保障厅厅长、省委国土资源厅厅长、省委统计局局长、省委烟草专卖局局长、省委林业厅厅长、省委渔业...
马捷的辞职原因
答:
马捷辞职的原因是要担任湖南
省交通
运输
厅厅长
,所以辞去现代投资董事长职务。2023年3月29日,现代投资公告,公司董事会近日收到公司董事长马捷的书面辞职报告。马捷因工作调整原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。据马捷简历...
市长任
交通厅厅长
是升职还是降职?
答:
厅长
厅长,厅级为中国干部行政级别中一个级别,正厅级干部(地市级干部)是高级干部。例如教育部社会科学研究与思想政治工作司司长是国务院部委各司正职干部。当下的省、自治区、直辖市等有省级机构设有办公厅、人事厅、公安厅、
交通厅
、水利厅、林业厅、农业厅、环保厅、教育厅、文化厅、广电厅、民宗局...
山西省太原市
交通厅厅长
现在是哪个
答:
期间:2007.03—2009.01在中央党校导师制在职研究生班经济管理专业学习;2007.03—2008.01在中央党校一年制中青班学习);2012年1月任中共朔州市委副书记、市人民政府副市长、代市长;2012年4月任中共朔州市委副书记、朔州市人民政府市长; 2013年9月任现职。李正印同志主持厅党政全面工作。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甘肃交通厅班子成员简介
湖北省交通运输厅厅长
省交通厅朱晗
黑龙江省交通运输厅厅长
江西省交通运输厅厅长
江苏省交通厅厅长历任名单
山东省交通厅厅长
吴永红江苏交通厅
江苏省交通厅蒲政