88问答网
所有问题
当前搜索:
共青团市委副书记是什么级别
雷洪金履历
答:
1991年10月至1995年7月,他担任
共青团
内江
市委书记
,同时担任市青联主席。1995年7月至1997年1月,他转任隆昌县委
副书记
,
级别
为正县级。1997年1月至2000年6月,他在内江市东兴区担任区委书记,并利用业余时间于1994年9月至1997年7月在四川师范大学完成涉外经济管理专业的函授学习,顺利毕业。2000年6月...
夏立华任职简历
答:
1986年12月至1987年5月,夏立华先生转任哈尔滨司法局研究室检查员(副处级),随后在1987年5月至1988年12月期间,他在哈尔滨市司法局政治部任职,先为检查员(副处级),后升任副主任并主持工作,同时兼任局机关
党委副书记
。1989年12月至1990年5月,他正式担任政治部副主任,
级别
提升为正处级。1990年5...
团省委
书记
周艳的丈夫
答:
显示,朱林森已任
共青团
浙江省委员会副书记(主持工作)(相关报道)。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,周艳,女,1972年12月生,曾任嵊泗县县委书记、县人大常委会主任,共青团浙江省委副书记,2011年11月起任共青团浙江省委书记;朱林森,1978年11月生,此前担任平湖
市委副书记
、市长。
曹莉莉人物生平
答:
1981年1月起,曹莉莉在西安市环卫局组织科任职,1982年8月后,她在西安市环卫局政治处工作。1982年9月至1984年7月,她参加了西安市委党校中青年干部培训班的学习。1984年8月至1993年3月,曹莉莉担任
共青团
西安
市委副书记
、党组成员。1993年3月至1995年10月,她成为西安市妇联主席、党组书记,并于1994...
请问广东省揭阳
市
市长
叫什么
名字
答:
2001.03—2001.07,中央党校进修三班学习;2004.10—2006.06,长江商学院高级工商管理专业学习,获高级工商管理硕士学位;任职简历:1981.07—1985.05,在潮州市总工会庵埠办事处工作;1985.05—1985.07,任中共潮州市委办公室资料员;1985.07—1988.04,任
共青团
潮州
市委副书记
;1988.04—1990.12,任...
孙志军为
什么
落选中委
答:
1978.10--1982.07, 武汉大学哲学系辩证唯物主义和历史唯物主义专业学习。1982.07--1983.04, 武汉大学哲学系团总支书记、校团委副书记。1983.04--1985.08, 武汉大学
团委书记
。1985.08--1985.10,
共青团
湖北省武汉
市委副书记
、党组成员。1985.10--1995.01, 共青团湖北省武汉
市委书记
、党组书记(...
曾是全国首位80后厅级干部,她出任新职
答:
1月18日,河南省十四届人大常委会第一次会议通过决定,任命王艺为省住房和城乡建设厅厅长。王艺资料图王艺出生于1980年5月,河南许昌人,研究生学历,工学博士。她早年在省住建厅、
共青团
系统工作,2012年通过公开选拔升任团省委
副书记
。2016年10月,王艺当选为团省委书记。时年36岁的她,由此成为全国...
王大军人物履历
答:
1983年9月至1984年6月,他转至马鞍山市第14中学任教,继续教育工作。1984年6月至1991年3月,他在马鞍山市教委
团委
任职,先后担任干事、团委副书记,直至成为书记。1991年3月至1996年5月,王大将军晋升为
共青团
马鞍山
市委副书记
,进一步提升了他的领导职务。1996年5月至1998年10月,他担任共青团马鞍山市委...
董一兵主要经历
答:
1989年,董一兵的工作重心转移到中共运城市(现盐湖区)委组织部,开启了他的政治生涯。1990年,他出任
共青团
运城市(县级)
市委书记
,开始了共青团的领导工作。1992年,董一兵晋升为共青团运城地委
副书记
,进一步提升了政治地位。1997年,他担任共青团运城地委书记,并在1996年4月至1998年3月期间,利用业余...
黄丹华的生平
答:
1975.08——1978.03,四川省温江县金马乡插队知青。1978.03——1982.01,四川省成都中医学院医学系中医专业学习。1982.01——1984.01,成都中医学院政治辅导员、团总支书记。1984.01——1985.09,成都中医学院
团委
副书记。1985.09——1987.08,
共青团
成都
市委副书记
。1987.08——1995.02,共青团四川...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜