88问答网
所有问题
当前搜索:
陕西省委历任书记一览表
陕西
省近现代人物简介(2)
答:
中共
陕西
省安定县北区区委
书记
、县委宣传部部长、县委书记,中共陕北特委南路特派员、陕北特委委员兼共青团特委书记,陕甘边根据地东区革命委员会主席,中共陕北
省委
秘书长兼白军工作部部长(书记郭洪涛),中共驻东北军工作委员会书记。
潘自力是否授勋
答:
潘自力(1904-1972),陕西华县人。1923年参加革命;1925年到苏联学习;1926年参加中国共产党。1928年组织并领导了陕西渭华暴动。
历任
中共西安市委书记、
陕西省委书记
;川陕苏区省委宣传委员会副主任、陕西省委宣传部长;晋察冀军区政治部宣传部长、政治部主任;晋察冀野战军政治部主任;十九兵团政治部主任、...
陈元方简介
答:
1.原中共
陕西省委书记
陈元方,陕西乾县人。1936年加入中国共产党。曾任中共汉中特委宣传部部长、三原县工委书记、关中地委组织部副部长。建国后,
历任
中共西安市委副书记,西安市副市长,中共中央党校党史教研室主任,中共陕西省委书记兼西安市委第一书记、省顾委副主任,陕西省地方志编纂委员会主任,中国人民...
潘自力的追悼会
答:
潘自力同志
历任
中共西安市委书记,
陕西省委书记
,川陕苏区省委宣传委员会副主任,陕西省委宣传部长,晋察冀军区政治部宣传部长、政治部主任,晋察冀野战军政治部主任,十九兵团政治部主任、副政委。全国解放后,他历任宁夏省委书记、省政府主席,西北局委员,陕西省委书记、省政府副主席,我驻朝鲜、印度、尼泊...
吕剑人的介绍
答:
吕剑人在党的十一届三中全会上当选为中央纪律检查委员会常委。1979年1月任中共
陕西省委书记
(当时设第一书记),同年12月兼任陕西省政协主席、党组书记。1985年12月离职休养。是中共十三大、十四大、十五大代表,全国人大第一、二、三届代表。因病于2002年11月10日在西安逝世,终年94岁。
正史中的陈元方是什么人
答:
建国后,
历任
中共西安市委副书记,西安市副市长,中共中央党校党史教研室主任,中共
陕西省委书记
兼西安市委第一书记、省顾委副主任,陕西省地方志编纂委员会主任,中国人民外交学会理事。是第六届全国人大代表。陈元方(1915—1993) 又名陈宏,男,汉族,陕西省乾县人,师范毕业。1936年2月加入中国共产党。1...
肖纯的人物生平
答:
1946年1月起,历任辽宁省海龙县山城镇中心区委书记,海龙县委宣传部长,清海柳联合县区工委书记兼武工队政委,清原县委组织部长、副书记、书记,复县县委书记。1954年1月起,历任辽东省工会主席,丹东市委第二书记、第一书记,锦州市委第一书记兼军区政委。1964年4月起,
历任陕西省委书记
处书记,陕西省委...
张保庆的简历
答:
宣传部部长。八届全国人大代表。2002年5月任
陕西省委
副
书记
,宣传部长。2002年7月任省委副书记。2005年1月任陕西省委副书记、省政协副主席。2005年2月任陕西省政协副主席、党组副书记。中共十六大代表,八届全国人大代表,省第九、十次党代会代表,省九届、十届人大代表,省九届政协委员。
董继昌的介绍
答:
董继昌(1930年-2012年),陕西韩城人。早年参加学生运动。1949年加入中国共产党。后
历任
合阳县副县长、县长,中共韩城、合阳、耀县、大荔县委书记,渭南地委副书记、渭南专署专员,中共
陕西省委书记
兼西安市委书记,中共陕西省委副书记、陕西省第六届政协副主席。是中共第十二届中央候补委员、第十三届中央...
陕西
省省长是谁
答:
截至2020年11月17日,陕西省省长是赵一德。个人简历:赵一德,男,汉族,1965年2月生,浙江温岭人,1983年8月参加工作,1985年1月加入中国共产党,省委党校研究生学历。现任中共十九届中央候补委员,
陕西省委
副
书记
,省政府省长、党组书记。1980.09—1983.08 浙江省台州农校农学专业学习;1983.08—1987....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
当过陕西省委书记的是谁
陕西历届领导班子一览表最新
陕西省委书记
陕西省委原副书记名单
陕西省历届领导班子名单
解放后陕西省历任省委书记
陕西省委书记历任省委副书记简介
陕西省委历届
陕西省委政法委历任书记