88问答网
所有问题
当前搜索:
眉山市政府领导分工
眉山市
人民
政府政府
现任
领导
答:
眉山市
人民
政府
的现任
领导
成员如下:市长:李静 李静,女,汉族,1962年7月出生,现年49岁,籍贯河南濮阳。她于1983年12月加入中国共产党,1984年7月开始工作,拥有四川省委党校现代管理专业研究生学历。目前,李静担任省委委员,同时也是眉山市委书记和市长,同时还担任市人民政府市长职务。李静的履历丰富,...
眉山市
交通运输局
领导分工
答:
眉山市
交通运输局的
领导
成员
分工
如下:党组书记兼局长龙学渊全面负责市交通运输局的工作,并主管市交通重点工程建设推进办公室。党组成员、市公路管理局长刘小伶主要负责高速公路建设、农村公路建设和公路养护管理,同时主持市公路管理局工作,分管市高速公路建设领导小组办公室。汪文毅党组成员负责组织人事、财务...
眉山市
物价局
领导
简介
答:
眉山市
物价局的
领导
班子由多位经验丰富的专业人士组成,以确保公正和高效的物价管理。以下是主要成员的简介:党组书记、局长:杨 波,全面负责物价局的领导工作,引领全局的发展方向和决策。党组成员、副局长杨伟东,主要协助局长负责价格管理科、成本监审科和价格监督检查分局的工作,他在价格监管方面发挥着关...
眉山市
房地产管理局
领导分工
答:
眉山市
房地产管理局由局长朱典祺
领导
,全面负责局内的各项事务。他直接管理办公室、人事劳资股、计划财务股、房改办以及房地产开发经营总公司(房屋经营管理股)等关键部门。副局长李俊清在朱典祺的指导下,负责分管房地产产权监理所、房地产交易所、白蚁防治研究所和房地产档案馆的工作,同时他还负责计划生...
眉山
巿教育局彭局长的信息?
答:
眉山市
教育体育局
领导分工
廖仁军(党组书记、局长):主持市教育体育局全面工作。赵晓明(党组成员、副局长):负责学校安全、综治工作。分管学校安全管理科。周俸贵(党组成员、副局长):负责政策法规、行政许可、职业教育与成人教育、语言文字、教育技术装备、电化教育、教育信息管理、高等教育工作。分管政策法规...
杨勇任职简历
答:
2006年2月至2007年8月,杨勇的职务进一步提升,成为
眉山市
人民
政府
副市长,同时还担任市黑龙滩风景区党工委书记。2007年8月至2009年9月,他的职责扩大为眉山市委常委、政法委书记,并继续担任黑龙滩风景区党工委书记。2009年9月至今,杨勇一直是眉山市委常委、政法委书记。2011年11月23日,他在中共眉山...
把
眉山
悬升为市的是哪位
领导
眉山最早市长贵姓
答:
眉山
从乐山市划出成立眉山地区是1997年,(当时四川省委书记是谢世杰、省长宋宝瑞),眉山地区历任地区行署专员分别是尹志君、余斌;2000年12月眉山地区撤地设市,首任市长余斌,之后历任市长是崔保华、李静、宋朝华,现任市长罗佳明。(2019年1月)
四川省
眉山市
仁寿县现任副县长有那几位?
答:
仁寿县
政府领导
班子成员工作
分工
秦 彪:县人民政府县长,主持县政府全面工作,主管县审计和武装工作。王 军:县委常委、县人民政府常务副县长,负责县政府常务工作。负责全县依法行政、财税、国土资源、人力资源、社会保障、安全生产、救灾应急、目标管理、行政效能、台湾事务、外事侨务、保密、信访、拆迁...
宋朝华个人履历
答:
宋朝华不仅担任
眉山
市委副书记,还兼任市委党校校长和市委组织部部长,显示了他的多方面才能。在2011年11月之后,他继续担任眉山市委副书记和市人民
政府
市长,直至现在,他持续在
领导
岗位上发挥着关键作用。在四川省第十届省委委员的名单中,宋朝华的名字无疑是其中一位重要成员,体现了他的政治影响力。
眉山
有哪些单位
答:
眉山市
人民
政府
是眉山市的最高行政机关,负责
领导
全市的政府工作。在眉山的企业中,像眉山电力公司这样的国有企业是眉山经济发展的支柱之一。眉山市商业银行则作为金融服务的重要组成部分,为地方经济提供金融支持。在教育领域,眉山师范学院和四川工商职业技术学院等教育机构为眉山培养了大量的人才。这些学校...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
眉山市生态环境局长
眉山市人民政府领导班子
彭山政府领导班子成员
眉山市政府领导班子介绍
眉山政府领导班子名单最新
眉山市市委常委
眉山市领导之窗
眉山市委领导班子名单简历
眉山政府赖钢个人简历