88问答网
所有问题
当前搜索:
甘肃省林业厅领导班子名单
甘肃省林业厅
历任
领导
答:
赵建林,1961年5月出生于靖远,硕士研究生学历,中共党员,作为党组成员及副厅长,负责计财处、生态办,与火统元、曾效先合作推进徐家山
厅
机关党员纪念林相关工作。樊辉,1963年3月出生于陕西蒲城,大学学历,中共党员,担任党组成员及总工程师,他主要负责厅科宣处、合作处、天保办的管理工作。
甘肃省林业厅
的
领导
介绍
答:
樊 辉樊 辉党组成员、副厅长樊 辉,男,汉族,1963年4月生,陕西蒲城人,中共党员,1983年7月参加工作,MPA硕士研究生学历。现任
甘肃省林业厅
党组成员、副厅长。张肃斌张肃斌党组成员、副厅长张肃斌,男,汉族,1960年11月生,陕西吴堡人,中共党员,1976年10月参加工作,在职硕士研究生学历。现任甘...
甘肃省林业厅
的直属机构
答:
甘肃省森林公安局:组建于1985年,创建初期为甘肃省林业厅内设林业公安处,同时列入甘肃省公安厅第十处(即林业保卫处)序列,行政上受
甘肃省林业厅领导
,业务上受甘肃省公安厅领导同时接受国家林业局森林公安局的指导。其主要职责是:打击犯罪分子,维护林区社会治安,保卫林业生产建设。1996年5月,改为甘肃省公安厅十六处。...
甘肃省林业厅
的内设机构
答:
根据上述职责,
甘肃省林业厅
设9个内设机构: (甘肃省林政稽查总队)组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、监测和评估;拟订森林采伐限额,监督林木采伐、运输;承担林地林权的相关管理工作;承担林业系统自然保护区建设与管理,监督管理陆生野生动植物资源保护、利用和生物多样性保护;负...
甘肃省林业厅
的直属单位
答:
甘肃省森林公安局甘肃省小陇山林业实验局甘肃省白龙江林业管理局甘肃省野生动植物管理局甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局甘肃省治沙研究所
甘肃省林业
工作站管理局甘肃省林业有害生物防治检疫局甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局甘肃省林木种苗管理局甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局甘肃敦煌西湖国家级...
甘肃省林业厅
林业概况
答:
进入新世纪,中央和省政府出台了一系列关于
林业
发展的重大决策,如《关于加快林业发展的决定》和《关于全面推进林业现代化建设的意见》,推动了生态省的建设,使得
甘肃省
的林业进入了一个以生态建设为主导的可持续发展轨道,开启了林业现代化的新篇章。近年来,甘肃省聚焦林业发展战略调整,以“建万里绿色...
甘肃省
子午岭
林业
管理局是什么级别
答:
正厅级。根据查询中国甘肃网得知,
甘肃省
子午岭
林业
管理局是正厅级,甘肃,简称“甘”或“陇”,省会兰州市,中华人民共和国省级行政区。
甘肃省林业
和草原局副局长是什么级别
答:
第二层级:地厅级局长地厅级局长基本都是省级机构局长或直辖市直属机构局长。比如江苏省体育局、上海市财政局、安徽
省林业
局等,局长都与
省厅
厅长同级,是正厅级
领导
;副局长一般为副厅级领导(少数高配正厅级或享受正厅级待遇)。需要说明的是,在进行了机构改革的省份,省统计局几乎都是正厅级建制,局长...
李海涛的任免信息
答:
2014年1月拟任
甘肃省林业厅
副巡视员。 2015年4月免去李海涛的甘肃省林业厅副巡视员职务,退休 。
甘肃
庆阳市市长是谁
答:
周强,男,汉族,1962年2月出生,甘肃渭源人,1984年4月加入中国共产党,1981年8月参加工作,省委党校研究生学历,工商管理专业。1979年8月至1981年8月,
甘肃省林业
学校林业专业学习;1981年8月至1984年2月,任省林业勘察设计院技术员;1984年2月至1990年12月,任
省林业厅
造林处干事(其间:1985年7...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甘肃省白龙江林业管理局领导班子
甘肃省林业和草原局领导班子成员
甘肃省林业厅处长名单
甘肃省财政厅领导班子成员
甘肃农业厅领导班子
甘肃省交通厅领导班子成员
甘肃省委办公厅领导班子
甘肃省林业厅厅长
甘肃省林业厅厅长是谁