88问答网
所有问题
当前搜索:
灵璧副县长分工最新
灵璧县
政府
副县长
闫超分管什么
答:
闫超:
灵璧县
人民政府
副县长
负责民政、拥军优抚、生产救灾、扶贫开发、城市管理(城市综合执法)、信访等方面的工作。 分管县民政局、扶贫办、城市管理行政执法局、信访局、信访事项复查办公室。 联系军队、武警、县老龄办。
灵璧县
人民政府选购收藏灵璧石暂行办法领导小组名单
答:
灵璧县
人民政府决定成立灵璧石选购收藏暂行办法领导小组,以推进相关工作的有序进行。以下是领导小组的完整名单:组 长:何志中,职务为县政府县长 副组长:李玉宏,县政府常务
副县长
;褚红侠,县人大副主任;王共伟,县政府副县长;吴新杰,县政协副主席 成 员包括:郑锦芝,县文化局局长;张吉标,县监察局...
朱爱民简历
答:
1984年12月至1989年7月,朱爱民成为
灵璧县
园艺一场场长。1989年10月至1992年10月,他担任灵璧县农业局副局长。1992年10月至1995年3月,他成为灵璧县朝阳镇镇长及党委书记。1995年3月至1996年3月,朱爱民兼任灵璧县委常委及朝阳镇委第一书记。1996年3月至1997年12月,他担任灵璧县委常委及政府
副县长
。
孙正东履历
答:
1999年8月至2001年3月,孙正东担任中共安徽省
灵璧
县委常委和政府
副县长
,进一步深造于中央党校研究生班经济管理专业。此后,他在2001年3月至2002年10月间,担任中共安徽省砀山县委常委和政府副县长,职务不断晋升。2003年,孙正东的行政职务进一步提升,先是在埇桥区担任副书记,随后是政府副区长。2003年10...
赵学东
灵璧县
政府
副县长
答:
之后,赵学东在埇桥区杨庄乡担任组织委员(1998年12月至2003年11月),并在宿州发展计划委员会和宿州市发展和改革委员会担任副主任(2003年11月至2007年2月)。自2007年3月起,他一直担任
灵璧县
政府
副县长
,负责发展计划、项目、招商引资、劳动和社会保障、统计、物价、质量技术监督、物资等工作。另外,...
张珂的介绍
答:
张珂 1972年5月生,江苏省徐州市睢宁县人,中共党员,中央党校函授学院经管专业毕业。1989年8月参加工作,现任中共
灵璧
县委常委、县政府
副县长
。2016.2任宿州马鞍山现代产业园区管委会副主任(正处级)。
现在的
灵璧县
的
副县长
是谁?
答:
李朝晖
孙正东的人物履历
答:
1992.02——1994.03,安徽省灵璧县向阳乡党委副书记、乡政府筹备组组长、乡长(其间:1993.09—1993.12参加宿县地委党校青干班学习)。1994.03——1995.03,安徽省灵璧县向阳乡党委书记、政协主任。1995.03——1997.01,安徽省
灵璧县县长
助理。1997.01——1999.08,安徽省灵璧县政府
副县长
(其间:...
涡阳县现任
县长
是谁
答:
1992年7月分配到安徽省省财政厅工作;2008年4月27日,杨学国任安徽省财政厅农村综合改革处副处长;2008年12月30日,杨学国同志下派挂职任
灵璧县
人民政府
副县长
;2009年2月4日,杨学国同志任灵璧县人民政府党组成员。2009年10月12日,免去杨学国同志安徽省厅农村综合改革处副处长职务。2009年10月30日,...
张友群履历
答:
张友群于1981年开始了他的职业生涯,早期在工作中积累了丰富的经验。从1984年至2003年,他在安徽省
灵璧县
的政坛活跃,担任过韦集区团委书记,随后是娄庄镇党委副书记,之后又在尹集镇和杨疃镇担任过副书记和书记,并在这些职位上兼任了人大主任的职务。2003年2月至2007年3月,他进一步晋升,就任灵璧县...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
灵璧县副县长名单最新
灵璧县政府班子成员名单
灵璧县副县长排名表
宿州任免7名县处级干部
灵璧县最新人事调整
灵璧县领导班子名单简历
灵璧县最新干部任免名单公示
灵璧县王亚斌具体分工
灵璧县副县长名单