88问答网
所有问题
当前搜索:
湖州市政府领导班子成员简历最新
杨建新
简历
答:
杨建新副市长,男,汉族,出生于1960年10月,籍贯
浙江湖州
,1982年1月投身工作,同年1月加入中国共产党。他拥有省委党校研究生学历,经济学硕士学位。目前,他在湖州市委担任常务委员并身兼副市长的职务。他的教育背景始于1978年3月至1982年1月,就读于浙江农业大学农机系,担任系团总支委员及班团支书。...
劳红武
简历
答:
随着职业生涯的深化,劳红武在1997年11月成为共青团浙江省湖州市委副书记、党组
成员
,他的政治角色也开始显现。2000年4月,他担任浙江省
湖州市
人民政府办公室副主任,后来在2001年2月升任副秘书长和
市政府
办公室副主任。在地方行政管理方面,他于2002年9月成为中共浙江省安吉县委副书记,并在随后的几个月...
安吉县沈铭权调到哪里去
答:
安吉县委书记沈铭权拟任省直单位正厅
领导
职务。
湖州市政府
官网
简历
显示,沈铭权1970年12月出生,1990年8月参加工作,省委党校研究生学历。
石一婷个人
简历
答:
石一婷,女性,汉族,出生于1980年5月,籍贯浙江安吉。她是中国共产党的一名党员,自2000年3月起投身党的事业。石一婷在2000年8月开始了她的职业生涯,拥有中央党校的大学学历。目前,她在职务上担任共青团
湖州市
委员会的副书记,同时是党组
成员
。根据
最新
的动态,她即将成为共青团湖州市委员会的党组书记,...
崔凤军的
简历
答:
曾任山东省泰安师范专科学校助教、讲师、副教授,山东师范大学、山东科技大学副教授,泰山旅游研究所所长,泰安市旅游局副局长,杭州市旅游局副局长、党组
成员
,杭州市旅游委员会副主任、党委委员,杭州市下城区委常委、副区长,浙江省发展和改革委员会副主任、党组成员等职。2012年4月25日当选为
湖州市政
...
朱坤民
简历
答:
从1983年9月到1985年10月,他转至湖州茶厂担任党支部书记,进一步拓展了他在企业管理和党的工作中的职责。1985年10月至1990年6月,他在畜产品公司任党支部书记和经理,显示出他在商业领域的扎实能力和
领导
才能。1990年6月至1993年10月,朱坤民在
湖州市
供销社担任副主任和党组
成员
,同时在浙江省供销学院...
李卫宁任职
简历
答:
1983年8月,李卫宁教授开始在株洲基础大学(湖南工业大学的前身)的建筑结构教研室任职,担任教师。他逐步晋升,曾担任系党总支副书记和教务处副处长兼招生办主任,招生办后来提升为正处级单位后,他继续担任主任职务。从2003年8月起,李教授成为株洲工学院的党委委员和副院长。目前,李卫宁教授是湖南工业...
仇保兴个人
简历
答:
1999年4月至2000年1月,他临时接替市长职务,成为杭州市代市长,
领导
城市管理工作。2000年1月至2001年11月,他正式担任杭州市市长,全面负责杭州市的行政管理工作。2001年11月至2008年3月,他进入了中央
政府
工作,成为建设部副部长并担任党组
成员
,负责国家建设领域的规划和决策。最后,自2008年3月至今,...
桑国卫同志
简历
答:
桑国卫(1941年11月-2023年12月7日),出生于上海,
浙江湖州
人,药学家、社会活动家,中国农工民主党的杰出
领导人
,中国共产党的亲密朋友,中国工程院院士,第十一届全国人大常委会副委员长,中国农工民主党第十四届中央委员会主席。1958年桑国卫考入上海第一医学院药学系药学专业,先后获得学士、硕士学位;...
张金如
简历
答:
张金如先生的职业历程丰富多样,早期在教育领域任职,曾担任桐乡县义马乡中学教师,积累了丰富的教学经验。接着,他在嘉兴地区林水局水利水电设计室担任技术员,展示了其在水利水电设计方面的专业技能。随着时间的推移,他的职位不断提升,先后担任
湖州市
水利农机局水利水电设计室主任、长兴县水利农机局副局长...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
宋波任湖州市委常委
湖州市委组织部领导班子名单
湖州领导班子名单公示
湖州宋波现任什么职务
湖州市委委员名单
新任湖州市委常委名单
湖州最新任命干部公示
吴兴区委领导班子简历最新
湖州被双开的领导是谁