88问答网
所有问题
当前搜索:
湖南省委党校常务校长
湖南省
人民政府现任领导及工作分工
答:
张迎春
,女,汉族,1970年11月出生,湖南长沙县人,1988年7月参加工作,1994年4月加入中国共产党,研究生学历,经济学硕士。现任湖南省委常委,省人民政府常务副省长、党组副书记。负责省人民政府常务工作。负责发展改革、自然资源、应急管理、林业、税务、统计、机关事务管理、粮食和物资储备、铁路建设、机场...
中共湖南省委党校
的学校简介
答:
省委党校首任校长为黄克诚(省委书记兼)
,湖南行政学院首任院长为袁任远(省政府副主席兼)。现任校(院)长由省委副书记孙金龙兼任。常务副校(院)长张国骥教授主持日常工作。现任校(院)领导班子成员简介:常务副校(院)长:张国骥副校(院)长:袁 准副校(院)长:雷国珍副校(院)长:邓 ...
湖南
的省部级领导有哪些?
答:
中央委员,省委书记,省人大常委会主任、党组书记,省军区党委第一书记、第一政委,省国防动员委员会第一主任:张春贤 中央委员,省委副书记、省长、省政府党组书记,省机构编制委员会主任,省国防动员委员会主任:周强 省委副书记、
省委党校校长
:梅克保 省委常委、组织部部长:黄建国 省委常委、
常务
副省长、...
湖南省党校吴家淼
级别
答:
副校长。湖南省党校
吴家淼
级别是副校长。中共湖南省委党校(湖南行政学院)作为省委的重要部门和省政府直属事业单位,是湖南省委、省政府直接领导下培训轮训全省党政领导干部、国家公务员和理论骨干的学校。
我想知道
中共湖南省委党校
是一所什么样的学校,读她的研究生好么?!_百 ...
答:
中共湖南省委党校在其发展过程中,得到了老一辈无产阶级革命家与党和国家领导人的高度重视与关怀。
黄克诚同志曾亲任中共湖南省委党校第一任校长
。1983年,原中共中央政治局委员、中央党校校长王震同志视察该校并亲笔题词。2003年5月,中共中央政治局常委、书记处书记、国家副主席、中央党校校长曾庆红同志视察...
刘剑康
中共湖南省委党校
湖南行政学院教授
答:
湖南益阳的刘剑康教授,出生于1956年1月。1983年7月,他毕业于益阳师专汉语言文学专业,随后于1987年7月毕业于
湖南省委党校
理论班哲学专业。目前,他担任校刊部副主任,《湖湘论坛》和《湖南行政学院学报》的副总编,并被授予哲学研究员的职称。他的主要研究领域包括中国思想史、哲学和伦理学。刘教授参与...
曹普华简历
答:
2006.10-2008.03
湖南省委
统战部办公室主任 2008.03-2010.01 湖南省委统战部副厅级纪检员兼办公室主任 2010.01-2012.01 湖南省湘西州委常委、组织部部长(其间:2010.05-2014.10任州
委党校
第一
校长
)2012.01-2016.09 湖南省湘西州委常委、组织部部长、统战部部长 2016.09-2018.07 湖南省湘西州...
易可君
中共湖南省委党校
湖南行政学院教授
答:
易可君,
中共湖南省委党校
湖南行政学院的教授,出生于1956年3月,现年65岁(注:原文提及49岁,误,根据实际年龄计算),是湖南省屈原营田人。他于1978年至1982年在中南工业大学社科系求学,毕业后进入湖南省财政厅工作,直到1984年转至湖南省委党校经济学部,从事教学和研究工作至今。现任经济学部主任,...
湖南省委
直属机关
党校
是什么性质的单位
答:
湖南省直机关党校是省直机关工委下属的培训机构,针对省直机关,级别只是处级事业单位。形式上的领导关系为:湖南省委---湖南省直机关工委---湖南省直机关党校。如果你是考虑报考到该单位,为你的前途着想,还是建议你考虑“
湖南省委党校
”,它属于正厅级的直属事业单位,
校长
由省委副书记兼任。待遇及发展可想...
湖南省
省组织部部长是谁?
答:
2001年11月在中国共产党湖南省第八次代表大会上当选省委常委。2002年1月至2003年6月任
中共湖南省委
常委、省委宣传部部长。2003年6月至2007年4月任中共湖南省委常委、省委组织部部长。2007年4月任中共湖南省委常委、组织部部长、
省委党校
、湖南行政学院校(院)长。是中共十五大代表,中共第十七届中央候...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
湖南省委党校校长名单
湖南党校历任领导名单
湖南省委党校历任校长
湖南省委党校领导班子成员
湖南省历任党校校长名单
湖南省省委党校现任正副校长
湖南省委党校班子成员简历
湖南省委党校长是谁
湖南党校副校长是淮的背景