88问答网
所有问题
当前搜索:
河南省濮阳县副县长
李豫秋个人信息
答:
李豫秋,性别女,出生于1966年8月,籍贯为
河南
台前县,1988年7月开始她的职业生涯。她是中国共产党党员,拥有大学学历。在职业道路上,她目前担任着
濮阳县人民政府
的重要职务,是党组成员和
副县长
。在她的职务职责中,李豫秋主要负责人口与计划生育、卫生、侨务以及残疾人联合会(残联)的相关工作。这体现...
濮阳县
女
县长
是谁
答:
濮阳县女县长是杨艳虹,杨艳虹,女,
河南
清丰人,1974年7月出生,1993年8月参加工作,1996年7月加入中国共产党。省委党校研究生学历。现任
濮阳县人民政府副县长
。
濮阳县
工信局归那个
副县长
管理
答:
杨道刚。濮阳县工信局是
濮阳县人民政府
的工作部门,归杨道刚
副县长
管理。濮阳县位于
河南省
东北部,地处黄河之滨、豫鲁两省交界处,位于中原经济区和环渤海经济圈的衔接点,是中原经济区和濮范台扶贫开发综合试验区的重要组成部分。
吕庆科简历
答:
最后,自2006年5月至今,吕庆科一直担任
濮阳县人民政府
党组副书记和
副县长
,这表明他在地方行政管理中持续发挥着重要作用。
梅永德简历
答:
他在濮阳县建工局工作。从1997年1月起至2000年7月,梅永德担任濮阳县筑路公司经理。2000年7月至2004年10月,他成为了濮阳县建委张挥公园筹建开发管理办公室的负责人。在2004年10月至2007年3月期间,梅永德担任濮阳县挥公园管理处副主任。自2007年3月起,梅永德一直担任
濮阳县人民政府副县长
的职位。
濮阳县
的
县长
是谁?
答:
濮阳县
县委书记--张建国
县 长
--董跃进 副 书 记--梁臣朝
刘继光清丰县常务
副县长
答:
2002年2月,刘继光担任
濮阳市
华龙区区委常委,随后在2004年10月进一步担任常务副区长。自2009年6月至今,他一直是中共清丰县委常委,并负责常务
副县长
的工作。在工作职责方面,刘继光负责县政府的常务工作,包括综合协调法制、发展改革、编制、财政、人力资源、社会保障、统计、民族宗教、粮食、税务、金融等多...
王庆恩简历
答:
2002年3月至2005年5月,他担任
濮阳县
政府党组成员、县长助理,同时担任多个工会和建委的领导职务,显示出他在政府层面的多领域贡献。自2005年5月以后,王庆恩先生继续在濮阳县政府担任党组成员和
副县长
,他的职业生涯达到了新的高度,对地方行政管理和城市建设有着持续的贡献。
梅永德的简历
答:
1989.07-1992.10 濮阳县公路指挥部工作1992.10-1997.01 濮阳县建工局工作1997.01—2000.07 濮阳县筑路公司经理2000.07-2004.10 濮阳县建委张挥公园筹建开发管理办公室负责人2004.10-2007.03 濮阳县挥公园管理处副主任2007.03至今
濮阳县人民政府副县长
...
濮阳县
郭奎立简历
答:
1999.04--2001.03
河南省濮阳县
人民政府常务
副县长
2001.03--2002.05 河南省濮阳县委常委、县人民政府常务副县长 2002.05--2004.06 河南省范县县委副书记(其间:2003.10--2003.12河南省委党校第21期书记县长班学习)2004.06--2006.06 河南省濮阳高新技术产业开发区党工委副书记、管委会副主任(2003...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
河南省濮阳县副县长王子宁
濮阳县常务副县长王子宁
濮阳县副县长一览表
濮阳县现任县委领导
濮阳县副县长是哪几位
濮阳县副县长最新消息
河南濮阳县领导班子都是谁
濮阳阳县有几个副县长
濮阳县政府官员名单