88问答网
所有问题
当前搜索:
怀化今天市管干部公示
湖南
怀化市
李忆龙是哪里人
答:
李亿龙,男,汉族,湖南望城县人,1956 年6月出生,1975 年6月参加工作,1986 年6 月加入中国共产党,大学文化。现任中共
怀化
市委书记。学习简历1975.06—1978.02 望城县铜官乡知青;1978.02—1980.01 长沙市商业学校财会班学生;1983.09—1988.07 中南财经学院财政税收专业函授大学毕业;1997.09—199...
曾朝阳简介
答:
曾朝阳同志政治坚定,党性观念强;较长时间在
湖南省怀化市
担任领导职务,经历多岗位锻炼,领导经验丰富,组织领导和综合协调潜力强。工作思路清晰,重点突出,有改革创新精神。事业心和职责感强,工作认真负责。为人正派,处事稳重,待人谦和,团结同志,关心群众生活,对自我要求比较严格。曾朝阳的人物履历 1989...
怀化
市委书记卸任,曾要求彻查“操场埋尸案”,在职期间有过哪些贡献...
答:
怀化市
市委书记彭国甫卸任,在其在职期间,做出了许多贡献,其中,严抓赌博,助力脱贫,使得怀化市,城市风气更加文明,并且曾经要求彻查操场埋尸案。这种人物,对于国家而言,对百姓而言,都是不可多得的人才,然而,今日他卸任,对于我们而言,是一种损失,但是我们也要理性对待,毕竟他为祖国为人民奋斗了...
邓小建
怀化市
民政局局长
答:
邓小平建同志,现担任
怀化市
民政局局长,是一位有着丰富工作经验的领导者。他的职业生涯始于1981年7月至1990年6月,这段时间他在怀化市芷江县农机局任职,并在1985年4月至1988年4月期间,积极参加湘潭大学党政专业的自考学习,不断提升自我。1990年6月至1994年4月,邓小平建同志先后在芷江县委组织部担...
钟丽萍的工作经历
答:
1998.05--1999.10
怀化市
鹤城区政府办党组成员、副主任;1999.10--2000.01 怀化市鹤城区民政局党组书记;2000.01--2000.05 怀化市委统战部正科级
干部
;2000.05--2002.07 怀化市委统战部干部科科长;2002.07--2002.08 中共溆浦县委常委(期间,2002年12月参加湘潭大学行政管理专业高等教育自考大学...
曾庆于
湖南省怀化市
房产管理局副局长
答:
曾庆于,男,侗族,出生于1969年2月,湖南通道人,拥有大学学历。他于1992年7月正式步入工作岗位,同年4月成为中国共产党的一员。1989年9月至1992年7月,他在
怀化
师专学习,积累了丰富的知识。毕业后,他开始了教学生涯,先在通道侗族自治县二中任教(1992.07-1994.08),期间还担任了教育局
干部
(...
怀化市
城市管理行政执法局内设机构
答:
怀化市
城市管理行政执法局的内设机构分工明确,以高效执行城市管理职能。以下是主要的六个内设部门:办公室:作为行政核心,负责协调日常事务,包括工作制度制定、文秘工作、调研宣传、保密档案管理、人大政协提案处理、会议安排、车辆后勤以及机关内部管理。人事科:主要负责机关和直属单位的机构编制、
干部
人事、...
64名衡阳市委管理
干部
任前
公示
答:
(试用期一年) 管品申 男 常宁市 1976.06 大学本科 中共党员 市纪委第一纪检监察室副主任 市纪委调研法规室主任(试用期一年) 封常清 男 衡南县 1970.10 党校本科 中共党员 市委组织部
干部
三科科长 市委巡察组副组长(试用期一年) 张长国 男 祁东县 1973.10 在职研究生 中共党员 市编办监督检查科科长 市委巡察组...
丁军玲个人履历
答:
丁军玲的职业生涯始于1980年,当时她加入了黔阳县税务局,担任一名
干部
。在接下来的六年里,她稳步晋升,历任黔阳县税务局征管股副股长,随后是税政股股长。1991年,她的职务进一步提升为黔阳县税务局的副局长和党组成员,这一职位她一直担任到1994年。1994年,丁军玲的职务范围扩大,她前往
怀化市
税务局...
怀化市
规划局领导分工
答:
怀化市
规划局的领导层分工如下:贺永春,局党组书记兼局长,全面负责局党组和行政工作,同时主管总工室和规划协会。他领导全局的战略规划和管理工作。彭章南,局党组副书记、副局长,分管办公室、人事、建设领域专项治理、政务中心规划窗口、规划设计院、社会治安、计划生育、工青妇团事务,以及重点工程的协调...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
怀化7名市管干部公示
怀化市管干部最新任前公示
怀化市省管干部公示
怀化省管干部任前公示
怀化25名市委管理干部
邵阳市管干部公示
洪江市委管理干部任前公示
娄底市委管理干部任前公示
市管干部任前公示