88问答网
所有问题
当前搜索:
广饶县县委
广饶县
现任领导分别负责哪些工作?
答:
县长兼
县委
副书记: 霰景亮, 1968年4月出生于山东省临朐县,持有省委党校研究生学历和武汉大学工程硕士学位。他于1991年3月加入中国共产党,1992年7月开始工作。曾任大王镇、利津县、东营经济开发区等多个职务,2012年2月起担任
广饶县
现任职务,负责政府全面工作,并分管编制、监察、审计、财政等工作。县委...
韩奎祥的个人履历
答:
韩奎祥,男,汉族,1963年2月生,
山东省广饶县
人,1986年8月加入中国共产党,1981年7月参加工作。1979.07-1981.07 烟台财政学校财税专业学习;1981.07-1984.08 广饶县财政局办事员;1984.08-1985.10 东营市税务局二科办事员;1985.10-1988.09 东营市税务局二科副科长;(其间:1987年4月至1990年...
刘英才学术简历
答:
刘英才先生的学术生涯始于1988年9月至1992年7月,他在河北科技大学材料学院获得了工学学士学位,开始了他的学术之旅。紧接着,他在1992年9月至1994年4月间,服务于河北沧州海悦不锈钢制品有限公司,担任助理工程师,积累了初步的实践经验和行业知识。1994年5月至2003年12月,刘英才先生回归河北科技大学...
广饶
县志辉煌的广饶
答:
在中共
广饶县委
和广饶县人民政府的坚强领导下,广饶人民秉持着“信仰坚定、忠诚奉献、开拓奋进、追求卓越”的精神,致力于打造一个经济繁荣、环境宜人的理想居住地,力求跻身全国县域经济最发达的行列。广饶县致力于提高农业生产的效率,通过技术创新和管理优化,逐步提升产业化水平。同时,工业领域也在努力寻求...
孙武故里是哪里?
答:
1988年,东营市李殿魁、梁树等领导同志及有关人员建议广饶县,应对孙武故里问题进行深入考证,以澄清今人的误传,正本清源。中共
广饶县委
、县政府对此非常重视,遂邀请有关专家、教授一起参与孙武故里的考证工作。1990年冬,县委决定成立由县委副书记许明友任组长,县委常委、宣传部长孙德祯和县政协副主席...
高凤远履历
答:
高凤远先生拥有丰富的履历,在职业生涯中积累了深厚的经验。他起步于广饶县饮食服务公司,担任会计一职,逐步晋升为广饶县商业局的党组成员和办公室主任。在组织部门,他担任过组织部组员办副主任和副科级组织员,后又在
广饶县委
办公室担任副主任,负责协调和管理工作。此后,他的职务进一步提升,成为广饶县...
吕雪萍的人物履历
答:
1972年03月至1972年12月广饶县广饶镇弓手刘小学教师;1972年12月至1974年07月广饶县大格中学教师、团支部书记;1974年07月至1981年03月广饶县朱家中学教师、校长;1981年03月至1983年02月北镇师范专科学校干部专修科政治系学习;1983年02月至1984年07月
广饶县委
组织部干事;1984年07月至1985年12月广饶...
田治颖工作经历
答:
1985年12月至1987年9月,田治颖晋升为共青团
广饶县委
副书记,继续在青年工作领域发挥影响力。1987年9月至1989年7月,他在山东大学干部专修科经济管理学系管理专业深造,提升了自己的理论素养。1989年7月至1990年12月,他担任颜徐乡党建工作队队长,致力于基层党建工作的开展。1990年12月至1992年7月,他...
司田村司田村人物
答:
司田村的王少飞,出生于1956年6月,拥有大学文化程度。他于1979年3月加入中国共产党,早期的职业生涯从1974年5月在花官公社的花官初中担任民办教师开始。随后,他逐步晋升,先后担任过花官公社团委书记,共青团
广饶县委
常委,共青团惠民地委学少部副部长,广饶县委副书记等职务。1984年,他转任广饶县稻庄镇...
赵豪志的人物履历
答:
2001年04月至2002年12月任
广饶县委
副书记、副县长(挂职),山东省经贸委投资规划处副处长;2002年12月至2003年01月任东营市河口区委副书记、副区长、代区长;2003年01月至2006年01月任东营市河口区委副书记、区长;2006年01月至2006年03月任东营市河口区委书记;2006年03月至2006年12月任东营市...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
广饶县县委常委
广饶县县委领导班子成员
广饶县委常委最新
广饶历任县长共22人
广饶县领导班子7人名单最新
广饶县县委领导名单最新
广饶县历任县长最新消息
广饶县人民政府网官网
广饶县委书记陈伟颂