88问答网
所有问题
当前搜索:
山西煤监局各处长名单
山西省煤矿
安全监察局的领导成员
答:
卜昌森 党组书记、局 长梁云祥 党组成员、巡视员徐占成 党组成员、副局长贾师文 党组成员、副局长赵文才 党组成员、总工程师杨谦禄 党组成员、纪检组长王怀科 党组成员、副局长谢万星 副巡视员王学彦 副巡视员
山西煤矿
安全监察
局监
察二处
处长
和副处长分别是谁
答:
谢万星(安全监察一处
处长
) 黄文升(安全监察二处处长)
山西煤监局
历任局长
答:
卜昌森、王端武、胡海军等。根据国家矿山安全监察
局山西
局官网查询显示:卜昌森2015年6月至2020年1月任
山西煤监局
局长;王端武2020年1月至2022年1月任山西煤监局局长;胡海军2022年1月至今任山西煤监局局长。
长治
煤监局
有几位副局长
答:
四位。根据查询长治市人民政府官网得知,长治
煤监局
的副局长有四位:于张庆,胡海军,宋爱山,郭翔,
山西煤矿
安全监察局长治监察分局成立于2000年8月,主要负责山西省长治市行政区域内114座煤矿安全监察执法工作。
山西省
质量技术监督局的领导信息
答:
协助局长分管监督管理处、执法督查处、
山西省
质量技术监督局稽查分局、山西省质量检验协会。尹乃明党组成员、总工程师男,汉族,研究生学历协助局长分管基层指导处、计量处、山西省计量科学研究院、山西省大容量计量站(国家大容量第二计量站)、山西国家
煤矿
安全计量器具产品质量监督检验中心、山西省计量协会和...
国家
煤监局
班子
名单
答:
国家
煤监局
班子
名单
包括局长,副局长,总工程师和纪检组长等职位。局长是张宗言,出生于1963年,江苏人,1985年毕业于中国矿业大学采矿系采煤专业,2001年获得中国矿业大学管理科学与工程专业硕士学位,2003年获得中国矿业大学管理科学与工程专业博士学位。他曾担任过国家安全生产监督管理总局规划科技司司长、...
山西省煤矿
安全监察局简介
答:
材料、仪器仪表、安全标志和劳动防护用品进行安全监察,确保所有环节的安全合规。在紧急情况处理上,
山西煤矿
安全监察局积极参与和协调煤矿事故的应急救援工作,以最大限度地减少事故带来的影响和损失。他们的工作旨在保障煤矿员工和周边社区的安全,维护煤矿行业的稳定和健康发展。
山西煤矿
安全监察
局太原
分局山西煤矿安全监察局太原分局介绍
答:
其核心职能包括如下几个方面:在
山西煤矿
安全监察局的指导下,负责太原市煤矿的全面安全监察执法工作,确保法规、规章的严格执行。对煤矿企业的安全生产条件、设备设施安全以及职业卫生状况进行依法监察,同时监督建设项目的安全设施“三同时”实施,参与设计审查和竣工验收。实施重点、专项和定期监察,对违法行为...
孟君是谁?西山煤电监事
答:
孟君:男,汉族,出生于1972年,内蒙古商都人。博士研究生,正高级政工师、正高级工程师,中共党员,1995年参加工作,历任西山煤电(集团)有限责任公司组织部部长、人事处
处长
、政研室主任、企管处处长,
山西
西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长,西山党校副校长,山西焦煤集团有限责任公司党委...
王海风是什么职务?阳泉煤业副总经理
答:
王海风:男,汉族,1971年8月出生,
山西
寿阳人,中共党员,大学本科学历,矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员,阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长,阳煤集团安全监察局驻昔左区安全监察处副
处长
,阳
煤
集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长,阳煤集团泰安公司安监处处长...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
山西煤监局最新人事任免
山西矿监局最新各处处长名字
山西煤监局各处长名单照片
山西煤监局人员名单
山西矿监处有几个处长
山西煤监局各处长名单朱正亮
山西煤监局监察执法四处
山西煤监局六处处长
山西煤监局六处名单公布