88问答网
所有问题
当前搜索:
山城区历届区长书记
胡润身的工作简历
答:
市委政研室主任2008.04-2011.12 河南省鹤壁市
山城区
委副
书记
、
区长
2011.12-2014.02 河南省鹤壁市山城区委书记2014.02-2014.03 鹤壁市人民政府副市长,
山城区
委书记2014.03- 鹤壁市人民政府副市长
山城区
移民办公室机构概况
答:
该小组由
山城区
政府区长尚欣担任组长,其成员包括区委纪委
书记
刘正勇、常务
副区长
蔺其军、副区长陈跃民以及公安分局局长张文燕,他们在小组中担任副组长职务。小组成员还包括区政府办公室、区纪委监察局、区委宣传部、区财政局、区发改委、区民政局、区信访局、区林业局、区石林乡和区鹿楼乡等相关部门。领...
王小平的人物履历
答:
上峪乡、鹿楼乡党委副
书记
,上峪乡党委书记1989.07-1992.11河南省鹤壁市郊区区委常委、宣传部长、区委办主任1992.11-1995.05河南省浚县县委常委、组织部长1995.05-1997.12河南省浚县县委副书记1997.12-2001.06河南省鹤壁市
山城区
区委副书记、
区长
(其间:1996.09-1999.02在河南省委党校经济管理专业...
80年代南京市长有哪些人?
答:
历任
沙洲县乐余公社大队党支部副
书记
,沙洲县机械工业公司经理、党支部书记,张家港市外经委主任、党组书记,张家港市副市长,市委常委、市委副书记、市委书记,苏州市委常委、张家港市委书记兼张家港保税区党工委书记,南京市委副书记、副市长、代市长、市长。 主持市政府全面工作,兼管财政、国有资产管理、机构编制、审计、规划...
冯建荣绍兴市副市长
答:
1996年1月至1997年11月,冯建荣在绍兴市乡企总公司担任区委常委和常务
副区长
。在2001年12月至2002年11月期间,他担任越
城区
的副
书记
和副区长,随后在2002年11月至2003年3月,他成为绍兴县委副书记并代理县长,直到2009年3月正式担任县长。2009年4月,冯建荣开始担任绍兴市副市长的职务。在副市长的职责...
福田区区委领导
答:
区委常委、纪委
书记
朱军,女,1957年7月生,山东莱州人,华南师范大学中文专业毕业,大学学历,1981年1月加入中国共产党,1974年11月参加工作。常委宣传部部长王强,1965年10月生,浙江东阳人,中南政法学院民法专业毕业,研究生学历,法学硕士,1985年12月加入中国共产党,1991年4月参加工作。常委、组织...
北京各个
城区
的老大是谁?
答:
1,各区的区长:(当前)东
城区区长
卢彦 西城区区长张建东 崇文区区长牛青山 宣武区区长武高山 朝阳区区长程连元 海淀区区长林抚生 石景山区区长王红 丰台区区长李超钢 2,四个核心
城区
,面积东城最大,人口西城最多:西城区位于北京市中心城区西北部,北纬39°53′45〃-39°58′14〃,东经116°19′8...
红岩的原型探究
答:
冉益智本名冉启熙,1910年生,四川酉阳人,1936年参加国民党,1938年参加共产党,
历任
合川县委、北碚、万县中心县委宣传、组织部长、县委
书记
,1947年10月任重庆市委副书记,分管学运工作。刘国定被捕后,冉益智和市委常委肖泽宽曾多次碰头,分析刘国定、许建业被捕后的态势和应急措施。约定在17日上午三人在中山路北碚图书馆、北碚...
徐福成的人物活动
答:
区委
书记
徐福成,区委副书记、区长张宏义,区委常委、常务
副区长
、濮东产业集聚区管委会主任王贯修,副区长吉子文,区长助理、濮东产业集聚区党工委书记王守本等领导及商务局、发改委、建设规划局、国土局等部门领导会见了徐森先生一行,与考察团进行了交流座谈。区委书记徐福成在欢迎宴会上热情致辞,对深圳市茂名商会考察...
吕胜扬是什么职业
答:
区委
书记
陈志芳,是吕胜扬高中时的同班同学。工作履历二十世纪50年代,吕胜扬任良田区
副区长
,60年代,任中共陆川县委办公室副主任,曾短暂调动至县党委办,县农机二厂。70年代任陆川县农业局副局长、农村部副部长,80年代初期后改任农委副主任、县区划办主任,直到退休。行政上吕胜扬是副处级,在技术上是高级农艺师,政治...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
山城区历届区委书记
山城区领导班子成员名单
鹤壁山城区历届书记
山城区副书记关越个人简历
山城区长关越父亲
山城区区委副书记
鹤壁山城区政府领导班子
鹤壁山城区领导班子简历
鹤壁市山城区历任区委书记