88问答网
所有问题
当前搜索:
天门市历届书记名单照片
滑县
历任
县委
书记
答:
滑县
历任
县委
书记
:董良鸿 ,男,汉族,1966年6月出生,中共党员,硕士研究生,经济师,
湖北省天门市
人。大学本科学历,获工学学士学位。1986年6月入党,1988年7月参加工作。董良鸿对于乡村的整改非常重视,对工作中发现的问题举一反三,坚持问题导向,拿出啃硬骨头的精神,攻克最艰难的堡垒,确保各项问题...
天门市
属于哪个省
答:
1987年8月3日,国务院批准撤销天门县,设立
天门市
(县级),原天门县所辖行政区域仍为天门市行政区域,仍属湖北省荆州地区管辖。1994年10月24日,经国务院批准,湖北省人民政府下发鄂政发〔1994〕143号文件,决定将天门市、潜江市和仙桃市实行省辖直管。至此,天门市成为全国最早设立的三个直管市(天、仙、潜)之一(随州于...
省直管市是什么行政级别。
答:
根据中华人民共和国民政部和国家民政局官网上显示全国的省直辖县级市以湖北省三个(仙桃市、潜江市、
天门市
)最出名。
天门
的社会
答:
天门市境内初级中学
名单
天门市实验初级中学天门杭州华泰中学(初中部)
湖北省天门市
竟陵初级中学湖北省天门市九真初级中学天门市卢市镇卢家口初级中学 天门市多祥初级中学天门市岳口镇天南初级中学天门市麻洋初级中学天门市石河初级中学天门市张港初级中学天门市南河初级中学天门市净潭中学 天门市皂市五华山初级中学 天门市皂...
天门
省考面试
名单
答:
2023湖北省考天门面试相关 一、面试对象 经过笔试和资格复审,
天门市
2023年度考试录用公务员面试对象共计514人。具体人员
名单
见附件1。资格复审后,3个职位达不到规定竞争比例,取消、核减职位计划3个。具体为:1.天门市司法局乡镇司法所行政岗1,职位代码:14230202016001016,原计划招录2人,共2人入围资格...
天门
的对外交流
答:
国际日本 神栖町 (今茨城县神栖市,1993.06.02.)国内
天门市
国内友好城市(区)缔结
名单
城市(地区)缔交对象缔结时间湖北省黄陂县(今武汉市黄陂区) 天门市1992年5月22日湖北省宜昌市秭归县1992年12月17日福建省福清市2001年3月20日新疆维吾尔自治区博乐市2001年4月30日 浙江省诸暨市2006年...
湖北省天门
有几所高中学校?
答:
天门市境内高级中学
名单
:湖北省天门中学、湖北省天门实验高级中学、天门杭州华泰中学(高中部)、天门市竟陵高级中学、天门市高中复读中心、湖北省天门外国语学校(高中部)、天门市皂市高级中学、
湖北省天门市
卢市高级中学、天门市干驿高级中学、天门市张港高级中学、天门东方高级中学、天门市九真中学、天门市...
天门市
仙北工业园区领导成员
名单
答:
天门市
仙北工业园区领导成员
名单
我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览21 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 天门市 工业园区 领导成员 搜索资料 本地
图片
图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中 你的回答被采纳后...
汪场镇
历届
镇长
名单
答:
汪场镇
历届
镇长
名单
有:根据
天门市
人民政府官网得知有2021年镇长吴漾、2020年镇长石雷钧、2013年镇长唐雷、2014年镇长钟儒彪。
湖北省天门
中学
历届
校长
答:
湖北省天门
中学自其成立以来,
历任
校长的
名单
如下:1912年秋至1913年春: 胡子明 1913年春至1913年9月: 沈肇年 1913年9月至1913年10月: 张辉 1923年秋至1927年: 李仁山 1930年秋至1931年秋: 陈璞生 1938年3月至1938年10月: 刘德钧 1945年9月至1946年7月: 周家献 1946年...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
天门历任书记有哪些
天门市各届书记名单
现任天门领导班子名单
天门历任领导班子
天门市历任书记列表
天门市历届书记个人简历
天门市历届书记名单最新
天门原书记坠楼最新消息
天门书记最厉害的人是谁